近日,山东省政府公布了一批省政府参事的任免信息。
任命杜昌文、齐秀生、孙晓刚、齐秋桐、易平策、王志宇为山东省人民政府参事;重新任命马利平、侯怡君为山东省人民政府参事。
省人民政府参事包、盖国强、董国勋、焦连河、张伟铃、王宜林任期届满,予以免职。
政府参事是本级人民政府的工作人员,由本级人民政府负责人任命,并亲自颁发聘书。
根据中共中央、国务院批准的《山东省人民政府职能转变和机构改革方案》(山东省人民政府办公厅〔2014〕16号),设置山东省人民政府办公厅,挂山东省人民政府研究室、山东省人民政府参事室牌子,作为协助省政府领导和处理省政府日常工作的机构。
省政府参事也是山东省政府智库的重要组成部分。我们来看看省政府新任命的6位参事。
杜昌文
1957年10月出生。山东嘉祥县人。1975年9月参加工作,1976年1月加入中国共产党。省委党校经济管理专业业余研究生班毕业,获得省委党校在职研究生学历。
1975.09,嘉祥县农业研究大寨课题组成员
1976.05,嘉祥县满东公社党委委员、团委书记。
1978.12,嘉祥县张莞公社党委委员、团委书记
980.02,嘉祥县张莞公社革委会党委委员、副主任。
1982.07,嘉祥县张莞公社党委副书记(1980.12-1982.09,山东省农业机械化学院科员)
1984.02,嘉祥县委常委
1984.03,嘉祥县委常委、团委书记
1984.08,济宁团委副书记
1988.01,济宁市人大常委、团委副书记
1988.06,济宁市团市委书记
1989.02,济宁市教育局局长
1993.01,金乡县委书记(其间:1995.09-1997.12,山东省委党校研究生班经济管理专业学习)
1997.12,菏泽地委副书记、行署副专员。
2000.11,菏泽市委副书记、行署副专员
2001.01,菏泽市委副书记、副市长。
2002.12,菏泽市委副书记、代市长
2003.02,菏泽市委副书记、市长
2006.03,山东省文化厅厅长
2009.03,山东省水利厅党组书记
2013.03,潍坊市委书记
2014.02,潍坊市委书记、市人大常委会主任。
2017年1月,不再担任潍坊市委书记、市人大常委会主任职务。
齐秀生
齐秀生,一九五六年生,山东临淄人。历史学博士,山东大学、烟台大学兼职教授,山东领导科学研究中心特邀研究员。
曾在基层从事教育宣传工作,在淄博市组织人事厅任副科长、科长,后历任山东省委组织部副部长、处长、助理巡视员,省直机关青年联合会副主席,山东省烟台市委副书记,山东省委高校工委副书记。
现任中共山东省委高校工委副书记(正厅级)。
孙晓刚
1975.12–1978.02山东中医药大学教材部职员
1978.02-1982.02山东海洋大学海洋化学系海洋化学专业学习
1982.02-1984.12济南市环境监测站(环境研究所)助理工程师
1984.12-1985.11济南市环境监测站(环境保护研究所)水质室主任
1985.11–1989.01济南市环境监测站(环境保护研究所)综合室主任
1989.01–1991.12济南市环境监测站(环境研究所)站长(主任)
1991.12-1993.12济南市环保局科研监测处处长兼环境监测站(环境研究所)站长
1993.12–1998.03济南市环境监测站(环境研究所)站长(主任)
1998.03–2001.01济南市环保局副局长、党组成员(其间:2000.03–2001.01挂职任平阴县委副书记)
2001.01–2001.03平阴县委书记
2001.03–2002.12平阴县委书记、平阴县委党校校长
2002.12–2003.02济南市委机关工委书记
2003.02–2004.11济南市政府秘书长、政府党组成员、办公厅党组书记
2004.11–2004.12济南市政府市长助理、秘书长、党组成员,济南高新技术产业开发区管委会党组书记
2004.12–2005.02济南市政府市长助理、秘书长,济南高新技术产业开发区(济南副市级)管委会主任、党委书记。
2005.02–2006.09济南市政府市长助理、党组成员,济南高新技术产业开发区(济南副市级)管委会主任、党工委书记
2006.09–2006.12济南市委秘书长兼市委市政府工委书记、济南高新技术产业开发区管委会主任(济南副市级)
2006.12–2007.04济南市委秘书长兼市委市政府工委书记(济南副市级)
2007.04–2010.07济南市委常委、济南市委秘书长、市委工委书记
2010.07–2011.06济南市委常委、济南市委秘书长
2011.06–2017.4济南市委常委、副市长、市政府党组副书记
齐秋桐
男,汉族,1957年2月生,山东莱芜人,1978年8月加入中国共产党,1975年7月参加工作,研究生学历。省委统战部巡视员
一护
1956年9月生,汉族,籍贯:山东省高密市。研究生学历,文学博士。中国民主同盟成员。现为山东大学文学与新闻传播学院教授、山东大学文艺美学中心教授、文艺研究所副所长、民盟山东省委委员、民盟山东大学基层委员会主席、济南CPPCC委员。
1980年9月进入山东大学中文系读本科,获学士学位。
1984年至1987年7月在山东大学文学艺术专业硕士研究生学习,获文学硕士学位。
1987年8月至2007年5月,任教于山东大学中文系(现为文学与新闻学院),从事文艺美学的研究和教学工作。
1989年任讲师,1997年任副教授,2000年任山东大学文学美学中心教授(其间,2003年6月获文学博士学位,2006年6月至今任文学艺术与审美文化化学专业博士生导师);
2007年5月至2012年5月任民盟山东省第八届委员会专职副主席(主持工作);
2012年5月起任民盟山东省第九届委员会专职副主席(主持工作)。[1]
第十一届山东省人大常委会委员,第九届山东省政协委员,第十一届济南市政协委员,第十届NLD中央委员。
王志宇
出生地:山东栖霞。医学博士,山东大学特聘重点岗位教授,流行病学与卫生统计学博士生导师。
1978年至1983年在山东医科大学学习,获学士学位。
1983年至1986年在山东医科大学微生物学与免疫学专业攻读研究生,获硕士学位。
1986年至1998年在山东医科大学病毒学实验室任助理教授、讲师、副教授、硕士生导师。其间,1993-1994年赴美国麻省大学医学中心分子遗传学和微生物学系,成为世卫组织高级访问学者;1996-1998年赴美国麻省大学医学中心分子遗传学和微生物学系做博士后研究。
1998-2007年任山东大学公共卫生学院病毒学实验室、预防医学实验室教授、博士生导师、主任、副主任。其间,2000年至2003年在山东大学病原生物学专业攻读研究生,获博士学位。
2007年起任九三学社山东省第五届委员会副主席。2012年5月19日当选为九三学社山东省第六届委员会副主任。
研究方向:传染性疾病流行病学、分子病毒学。“流行病与卫生统计学”国家重点学科和博士学位授权点主要学科带头人之一,“实验畸形学”教育部全国重点实验室中青年学术带头人之一,公共卫生学院、口腔医学院、卫生经济与政策研究中心学术委员会和学位委员会委员。
改任省政府参事的有马、、。
马来平,山东巨野人。现为山东大学儒学高等研究院教授,博士生导师,山东省人民政府参事,省政协委员,山东自然辩证法研究会常务副理事长,中国科协专家咨询库专家,《自然辩证法研究》编委。毕业于山东大学电子系。曾任山东大学文史哲研究院副院长、博士生导师,校关键岗位教授
侯怡君,1982年毕业于河海大学应用数学系,1985年获山东海洋大学物理海洋学硕士学位,1988年获青岛海洋大学物理海洋学博士学位。他是中国第一位海洋科学博士后,享受政府补贴。1993年被国务院学位办批准为博士生导师。现为中国科学院海洋研究所研究员、博士生导师、副所长,中国科学院知识创新工程重要方向项目首席科学家,中国科学院海洋研究所所长助理,青岛海洋大学兼职教授,国家海洋局第一海洋研究所客座研究员,中国科学技术大学博士生导师, 《中国海洋与湖泊学报》、《中国海洋与湖泊学报》、《海洋科学集》和《海洋科学》编委,中国海洋研究委员会委员,第一届全国军事海洋学学会会员。
免责声明:本站所有文章内容,图片,视频等均是来源于用户投稿和互联网及文摘转载整编而成,不代表本站观点,不承担相关法律责任。其著作权各归其原作者或其出版社所有。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,侵犯到您的权益,请在线联系站长,一经查实,本站将立刻删除。
作者:美站资讯,如若转载,请注明出处:https://www.meizw.com/n/299372.html