□日前,桂林旅游学院召开干部教师大会。会议宣布刘迎春同志任桂林旅游高等专科学校党委书记。上述信息显示,桂林航天工业学院党委副书记(副厅级)刘迎春,在2022年5
□日前,桂林旅游学院召开干部教师大会。会议宣布刘迎春同志任桂林旅游高等专科学校党委书记。
上述信息显示,桂林航天工业学院党委副书记(副厅级)刘迎春,在2022年5月被任命为广西自治区全日制本科高校公示期结束后,于日前被任命为桂林旅游学院党委书记。
桂林旅游大学简称“桂林旅游学院& # 34;,位于山水甲天下的广西桂林,先后入选教育部科研实践项目、广西一级学科(培养)项目、联合国世界旅游组织中国大陆唯一重点依托单位及其教育委员会附属成员单位、世界旅游联盟成员单位、亚太旅游协会教育会员单位、亚洲开发银行“培养高端旅游人才优秀合作伙伴”、中国旅游院校“五星联盟”单位、中国-东盟旅游教育。[1-2]
学校创建于1985年,前身为桂林旅游高等专科学校;1994年更名为桂林旅游学院;2015年,经教育部批准,正式更名为桂林旅游高等专科学校。
刘迎春同志简历:
刘迎春,男,1967年1月出生,汉族,安徽无为人,1989年7月参加工作,1986年5月加入中国共产党。他拥有研究生学位和公共管理硕士学位。
1985年9月至1986年9月在桂林冶金地质学院地质系学习;
1986年9月-1989年7月,华中师范大学思想政治教育专业学习;
1989年7月-1992年9月,政治辅导员,桂林冶金地质学院地质系主任;
1991年7月至1992年1月,桂林船山乡参加社会教育;
1992年3月至1992年8月,贵港市孟珙乡党委副书记(职务);
1992年9月-1994年7月,山东大学哲学系哲学专业学习;
1994年7月至1995年3月,桂林工学院学术部干事;
1995年3月至1995年11月,桂林工学院团委副书记;
1995年11月-2001年1月,桂林工学院团委书记(其间:兼任学工处副处长、学工处副处长;1998年11月确定为正处级);
2001年1月至2001年2月,桂林工学院团委书记、党委办公室主任、院长办公室主任;
2001年2月-2001年7月,共青团桂林市委书记、党组书记;
2001年7月至2006年9月,共青团桂林市委书记、市青联党组书记、主席;
2002年5月-2002年11月,北京市顺义区委书记助理(挂职);
2006年9月至2007年6月,共青团桂林市委书记;
2007年6月至2010年1月,广西桂林市阳朔县委副书记(2006年9月至2009年1月,清华大学公共管理学院公共管理专业学习);
2010年1月至2010年3月,广西桂林荔浦县委副书记;
2010年3月至2012年5月,广西桂林荔浦县副书记、县长;
2012年4月,拟任副厅级领导职务;
2012年5月至2016年1月,广西壮族自治区CPPCC办公厅副主任(副厅级);
2016年1月至2018年7月,广西壮族自治区副秘书长CPPCC(副厅级)、办公厅副主任;
2018年7月——桂林航天工业学院党委副书记(副厅级);
2022年5月任广西自治区全日制本科大学;
2022年6月任桂林旅游高等专科学校党委书记。
免责声明:本站所有文章内容,图片,视频等均是来源于用户投稿和互联网及文摘转载整编而成,不代表本站观点,不承担相关法律责任。其著作权各归其原作者或其出版社所有。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,侵犯到您的权益,请在线联系站长,一经查实,本站将立刻删除。
作者:美站资讯,如若转载,请注明出处:https://www.meizw.com/n/165265.html